Renseignements sur Therese Jordi-Marmet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Therese Jordi-Marmet
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6842818, Registre du commerce Schwyz, (130)
Hans Jordi Bau- und Innenausbau AG, bisher in Alpnach, CH-092.3.002.250-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, S. 13, Publ. 5931356).
Gründungsstatuten:
30.11.2010.
Statutenänderung:
03.09.2012.
Firma neu:
Jordi Bau- und Innenausbau AG.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Churerstrasse 168, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Holzbaufirma, insbesondere Planung und Ausführung von Bau-, Innenausbau- und Möbelarbeiten sowie den Handel mit Einrichtungsgegenständen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben oder errichten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi-Marmet, Therese, von Gondiswil, in Les Breuleux, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Christoph, von Zürich, in Romanshorn, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5931356, Registre du commerce Obwald, (140)
Hans Jordi Bau- und Innenausbau AG, bisher in Beatenberg, CH-092.3.002.250-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2001, S. 928).
Gründungsstatuten:
21.07.1981.
Statutenänderung:
30.11.2010.
Sitz neu:
Alpnach.
Domizil neu:
Baumgartenstrasse 5, 6055 Alpnach Dorf.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Holzbaufirma, insbesondere Planung und Ausführung von Bau-, Innenausbau- und Möbelarbeiten sowie den Handel mit Einrichtungsgegenständen. Nur Nebenzwecke geändert, siehe Statuten.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre erfolgen, falls das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Verwaltungsratserklärung vom 28.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi-Marmet, Hans, von Gondiswil, in Beatenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jordi-Diener, Hans, von Gondiswil, in Beatenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SF Treuhand- und Revisions AG, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi-Marmet, Therese, von Gondiswil, in Les Breuleux, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Beatenberg, Mitglied und Sekretärin mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Berne, (36)
Hans Jordi Bau- und Innenausbau AG, in B e a t e n b e r g , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2001, S. 634).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi-Marmet, Therese, von Gondiswil, in Beatenberg, Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].