Renseignements sur Alexander Joist
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alexander Joist
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005760313, Registre du commerce Grisons
Joist Swiss GmbH, in Klosters, CHE-113.355.849, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005097109).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joist, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Euskirchen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joist, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Euskirchen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4130587, Registre du commerce Lucerne, (100)
AFDC Consulting AG, in Luzern, CHE-114.601.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3435373).
Firma neu:
AFDC Consulting AG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.03.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joist, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Euskirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Daniel G., von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3435373, Registre du commerce Lucerne, (100)
AFDC Consulting AG, in Luzern, CHE-114.601.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2008, Publ. 4755094).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Daniel G., von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Joist, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Euskirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.