Alexander Joist
domicilié à Euskirchen, de Allemagne Mandats actifs: Joist Swiss GmbH Connecté à: Theodor Vincent Burckhardt Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexander Joist" à jour.Vous suivez maintenant "Alexander Joist".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexander Joist" à jour.Vous suivez maintenant "Alexander Joist".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alexander Joist
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alexander Joist
Autres services de transport
Autres services de transport
Personnes privées avec le nom Alexander Joist
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alexander Joist
Numéro de publication: HR02-1005760313, Registre du commerce Grisons
Joist Swiss GmbH, in Klosters, CHE-113.355.849, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005097109).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joist, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Euskirchen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joist, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Euskirchen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4130587, Registre du commerce Lucerne, (100)
AFDC Consulting AG, in Luzern, CHE-114.601.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3435373).
Firma neu:
AFDC Consulting AG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.03.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joist, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Euskirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Daniel G., von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3435373, Registre du commerce Lucerne, (100)
AFDC Consulting AG, in Luzern, CHE-114.601.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2008, Publ. 4755094).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Daniel G., von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Joist, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Euskirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.