Renseignements sur Bruno Jenny
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Bruno Jenny
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Jenny
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006043314, Registre du commerce Zurich, (20)
Ehrenreich AG, in Zürich, CHE-356.149.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2024, Publ. 1005967665).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrenreich, Nicolai Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jenny, Bruno, von Entlebuch, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Speil-Ehrenreich, Claire Sophie, österreichische Staatsangehörige, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005563136, Registre du commerce Zoug, (170)
Spol AG, in Baar, CHE-106.777.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heini, Roland, von Hergiswil bei Willisau, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegsegger, Adrian, von Röthenbach im Emmental, in Röthenbach im Emmental, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jenny, Bruno, von Entlebuch, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005501458, Registre du commerce Zoug, (170)
PM Control AG, in Steinhausen, CHE-110.617.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, S.0, Publ. 1831543).
Statutenänderung:
03.06.2022.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Sihlbruggstrasse 3, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Bruno, von Entlebuch, in Hausen am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jenny, Kathrin, von Küssnacht (SZ), in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.