Renseignements sur Esther A. Jaus-Wiesli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Esther A. Jaus-Wiesli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6834126, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
EBM Solutions AG, in Therwil, CH-020.3.025.895-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 5, Publ. 4841938).
Firma neu:
EBM Solutions AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.08.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roem, Otto Gerhard Jürgen Ferdinand, niederländischer Staatsangehöriger, in Velddriel (NL), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaus-Wiesli, Esther A., von Zürich, in Therwil, Präsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift];
Kas, Hilde, niederländische Staatsangehörige, in Begnins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jaus, Mathieu, von Basel, in Therwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3173478, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
EBM Solutions AG, bisher in Zürich, CH-020.3.025.895-2, Konzeption und Realisierung von betrieblichen Informationslösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2002, S. 21, Publ. 530398).
Statutenänderung:
5.12.2005.
Sitz neu:
Therwil.
Domizil neu:
c/o jaus.ch ag, Känelmattweg 6, 4106 Therwil.
Zweck:
Konzeption und Realisierung von betrieblichen Informationslösungen sowie Vertrieb der hierzu eingesetzten Software. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien erwerben und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Späth, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelunterschrift;
jaus.ch ag, in Allschwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roem, Otto Gerhard Jürgen Ferdinand, niederländischer Staatsangehöriger, in Velddriel (NL), mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Jaus-Wiesli, Esther A., von Zürich, in Therwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wiesli, Esther A., in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates];
Kas, Hilde, niederländische Staatsangehörige, in Begnins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Copartner Revision AG, in Basel, Revisionsstelle.