Renseignements sur Thomas Jagschitz
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Jagschitz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004743305, Registre du commerce Zoug, (170)
almonte Schweiz AG, in Baar, CHE-109.884.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302045).
Statutenänderung:
14.10.2019.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 101, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koster, Baptist, von Appenzell, in Sirnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier-Wernli, Christine, von Tägerig, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Thalheim (AG) und Tägerig, in Origlio];
Jagschitz, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Nüziders (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 966791, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
HBM Hotel Betriebs und Management AG, in St. Gallen, CH-320.3.052.130-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2012, Publ. 6969198).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brocker, Markus, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brosinsky, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Oberuzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koller, Urs Peter, von Herisau, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jagschitz, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Nüziders (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Peter, von Zürich und Reiden, in Esslingen (Egg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lützel, Daniel genannt Dany, von Tschiertschen-Praden, in St. Gallen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wampfler, Ulrich, genannt Ueli, von Lenk, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pasqualini, Carlo, von Hospental, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thür, Eliane, von Altstätten, in Sonnental (Oberbüren), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6939470, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
HBM Hotel Betriebs und Management AG, in St. Gallen, CH-320.3.052.130-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2012, Publ. 6558608).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Urs Peter, von Herisau, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jagschitz, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Nüziders (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Peter, von Zürich und Reiden, in Esslingen (Egg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lützel, Daniel genannt Dany, von Tschiertschen-Praden, in St. Gallen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
D'Antuono, Fabio, von Trogen, in Horn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.