Renseignements sur Robert Jäggi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Robert Jäggi
Participations
Dernières notifications FOSC pour Robert Jäggi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006091289, Registre du commerce Berne, (36)
Kies AG Aaretal KAGA, in Jaberg, CHE-107.215.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176718).
Statutenänderung:
20.06.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Robert, von Recherswil, in Recherswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, Daniel, von Brittnau, in Urtenen-Schönbühl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kästli, Daniel, von Seedorf (BE), in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005851798, Registre du commerce Berne, (36)
Beton Worblaufen AG, in Ittigen, CHE-106.959.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Robert, von Recherswil, in Recherswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Michael, von Rüderswil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blättler, Peter, von Hergiswil (NW), in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofstetter, Thomas, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005843423, Registre du commerce Berne, (36)
Messerli Kieswerk AG, in Bern, CHE-107.818.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650433).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Michael, von Rüderswil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofstetter, Thomas, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jäggi, Robert, von Recherswil, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].