Renseignements sur Urs Jäger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Jäger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004632699, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
IG Energietechnik GmbH, in St. Gallen, CHE-100.971.950, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, S.0, Publ. 3555547).
Domizil neu:
Heiligkreuzstrasse 7, 9008 St. Gallen.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Schwendistrasse 22, 9032 Engelburg].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Urs, von Pfäfers, in Engelburg (Gaiserwald), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haltiner, Andreas, von Altstätten, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schori Haltiner, Andrea, von Rapperswil (BE), in Wittenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2894449, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisenbank Engelburg Genossenschaft, in Gaiserwald, CHE-107.138.806, Genossenschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2014, Publ. 1509159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Urs, von Pfäfers, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Daniela, von Oberbüren, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nägeli, Markus, von Bülach, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5135856, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
IG Energietechnik GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.048.521-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2007, S. 12, Publ. 4092768).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen in Form von Beratung, Planung und Ausführung von energietechnischen Anlagen (Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte-, Sanitär- und Elektroanlagen) sowie Erbringung von Dienstleistungen wie Beratung, Schulung und Installationen sowie Handel im EDV-Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haltiner-Schori, Andreas, von Altstätten, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00];
Jäger, Urs, von Pfäfers, in Engelburg (Gaiserwald), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Engelburg (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00].