Renseignements sur Anouk Isch Bodmer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anouk Isch Bodmer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6607348, Registre du commerce Zurich, (20)
Think.biz Marketing Communication, Anouk Isch Bodmer & Co., in Ottenbach, CH-020.2.003.231-7, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2006, S. 21, Publ. 3481274).
Domizil neu:
Bachdolenstrasse I 5, 8913 Ottenbach.
Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Gabriel, von Zürich, in Ottenbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil];
Isch Bodmer, Anouk, von Zürich, in Ottenbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Brügglen, in Thalwil].
Numéro de publication: 5680178, Registre du commerce Zoug, (170)
Isold AG (Isold SA) (Isold Ltd), bisher in Therwil, CH-280.3.915.940-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2009, S. 6, Publ. 5001912).
Gründungsstatuten:
01.12.1980.
Statutenänderung:
11.05.2010.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Thelema AG, Lindenstrasse 2, 6340 Baar.
Zweck neu:
Beratung und Ausführung sämtlicher Arbeiten in den Bereichen Marketing sowie Architektur und Bauwesen, auch als Generalunternehmerin, und Handel mit Waren jeglicher Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunold, Peter, von Churwalden, in Bottmingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Testor Treuhand AG, in Basel (CH-280.3.900.253-4), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isch, Peter Walter, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Isch-Fleury, Peter Walter, von Brügglen, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Bodmer, Gabriel, von Zürich, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isch Bodmer, Anouk, von Zürich, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.