Renseignements sur Christoph Intlekofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Intlekofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006062725, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Swiss Market Consult GmbH, in Kreuzlingen, CHE-112.925.098, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005381349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intlekofer, Christoph, von Zuzgen, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005884542, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Swiss Market Invest AG, in Kreuzlingen, CHE-114.558.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005216483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intlekofer, Christoph, von Zuzgen, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6992116, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Swiss Market Consult GmbH, bisher in Baar, CH-170.4.006.379-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2011, S. 0, Publ. 6288330).
Gründungsstatuten:
26.04.2006.
Statutenänderung:
21.11.2012.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
c/o Arthur D. Ruckstuhl, Bachstrasse 8, 8280 Kreuzlingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willeitner, Eva, deutsche Staatsangehörige, in Augsburg (DE), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Herisau];
Wengert, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herisau, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Intlekofer, Christoph, von Zuzgen, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.