Renseignements sur Diana Içboyun
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Diana Içboyun
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005343582, Registre du commerce Argovie, (400)
DSAP GmbH, in Suhr, CHE-224.985.989, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332996).
Statutenänderung:
12.11.2021.
Stammkapital neu:
CHF 75'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 12.11.2021 wurde das Stammkapital von CHF 20'000.00 auf CHF 75'000.00 durch Ausgabe von 550 Stammanteile zu CHF 100.00 erhöht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Içboyun, Diana, von Tecknau, in Suhr, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 750 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005334102, Registre du commerce Argovie, (400)
G. Icboyun GmbH, in Suhr, CHE-283.936.905, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004915348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Içboyun, Diana, von Tecknau, in Suhr, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Icboyun, Güley, von Tecknau, in Gränichen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR01-1005332996, Registre du commerce Argovie, (400)
DSAP GmbH, in Suhr, CHE-224.985.989, Bahnhofstrasse 1, 5034 Suhr, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.10.2021. 29.10.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland er-richten, sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen, gleichartige oder ver-wandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Vertretungen übernehmen, alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grund-stücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 15.10.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Içboyun, Diana, von Tecknau, in Suhr, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.