Renseignements sur Gabriela Hutter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Gabriela Hutter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gabriela Hutter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004753506, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Solopuntos GmbH, in Gais, CHE-388.671.324, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, S.0, Publ. 6239682).
Firma neu:
Solopuntos GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Gabriela, von Diepoldsau, in Gais, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].
Numéro de publication: 6354724, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Hutter und Schmid AG, in Gais, CH-300.3.014.273-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2011, S. 0, Publ. 6196360).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Anita, von Diessenhofen, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Gabriela, von Diepoldsau, in Gais, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin].
Numéro de publication: 6239682, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Solopuntos GmbH, in Gais, CH-300.4.017.076-1, Kehr 20, 9056 Gais, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.07.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Projektsteuerung und Begleitung kommunikativer Prozesse in Wissenschaft und Kunst. Sie definiert und setzt Standards, auch für digitale Kompositionen und die Produktion und den Vertrieb von digitalen Kompositionen, die der Kunst zugehörig sind und kennzeichnet eigene Produktionen mit ihrem Label. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.07.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hutter, Gabriela, von Diepoldsau, in Gais, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.