Renseignements sur Markus Huser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Huser
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Huser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4339479, Registre du commerce Argovie, (400)
Huser Kundenmaurerei AG, in Gränichen, CHE-265.206.080, Rütihof 33, 5722 Gränichen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2018.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Baugewerbe, wie insbesondere Planung und Ausführung von Maurer-, Platten-, Gipser-, Umgebungs-, Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie Sanierungen von Gebäuden;
kann Grundstücke erwerben, vermieten, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften errichten oder sich an ähnlichen Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Kundenmaurerei M. Huser, in Gänichen (CHE-108.085.437), nämlich den operativen Geschäftsbereich, gemäss Vertrag vom 22.06.2018 und Übernahmebilanz per 31.12.2017, wonach die übernommenen Aktiven CHF 354'291.71 und die übernommenen Passiven CHF 60'973.70 betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 193'318.01 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründes vom 22.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Huser, Robert, von Wettingen, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huser, Markus, von Gränichen, in Gränichen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3216177, Registre du commerce Argovie, (400)
Anlaufstelle Integration Aargau, in Aarau, CHE-387.989.367, Verein (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, Publ. 2540559).
Domizil neu:
Rain 24, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huser, Markus, von Wettingen, in Gränichen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzei, Claudio, von Lützelflüh, in Gränichen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1590915, Registre du commerce Argovie, (400)
Anlaufstelle Integration Aargau, in Aarau, CHE-387.989.367, Kasinostrasse 25, 5000 Aarau, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
13.10.2009, 09.06.2011.
Zweck:
Betrieb der verwaltungsexternen Fachstelle Integration als Ansprech- und Vermittlungsstelle sowie als Drehscheibe für integrationsrelevante Fragen und Angebote;
kann weitere Aufgaben, welche die Integration von Ausländerinnen und Ausländern fördern, wahrnehmen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Betriebsbeiträge, Beiträge aus Leistungsvereinbarungen, Erträge aus Dienstleistungen an Dritte, Spenden und weitere Beiträge von Dritten.
Eingetragene Personen:
Wertli, Otto, von Aarau, in Aarau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rey, Andrea, von Buttwil, in Buttwil, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Kurt, von Trachselwald, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fiechter, Regula, von Basel, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huser, Markus, von Wettingen, in Gränichen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mauchle, Thomas, von Gossau SG, in Unterkulm, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mazzocco, Renato, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Piovanelli, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Lelia, von Aarau, in Aarau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.