Renseignements sur Dr. Michael Hunziker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. Michael Hunziker
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Michael Hunziker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005651915, Registre du commerce Argovie, (400)
Stadion Aarau AG, in Aarau, CHE-114.405.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4296441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinniker, Rudolf, von Aarau und Strengelbach, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Dr. Michael, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004867695, Registre du commerce Argovie, (400)
MFH Holding AG, in Aarau, CHE-455.972.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2012, S.0, Publ. 6834626).
Statutenänderung:
13.03.2020.
Firma neu:
Hunziker Partner AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Hunziker Partner Ltd).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Dr. Michael, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hunziker, Franziska, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4032311, Registre du commerce Argovie, (400)
meinstadion.ch GmbH, in Aarau, CHE-260.072.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3859993).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CLUB 100, in Aarau, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hunziker, Dr. Michael, von Aarau, in Aarau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].