Renseignements sur Shu-Ying Hung
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Shu-Ying Hung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005203018, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Trinity Innovations & Project Management AG, in Tecknau, CHE-114.536.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3838457).
Statutenänderung:
20.04.2021.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leipert, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bruchsal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Laas, Mathilda, südafrikanische Staatsangehörige, in Oudtshoorn (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hung, Shu-Ying, chinesische Staatsangehörige, in Hong Kong (HK), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kräutli, Dieter, von Winterthur, in Ormalingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thürnen].
Numéro de publication: HR02-1004755127, Registre du commerce Zurich, (20)
Trinity Wealth Management AG, in Rüti (ZH), CHE-101.908.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559549).
Statutenänderung:
22.10.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzi, Walter, von Wattenwil, in Rüti (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hung, Shu-Ying, taiwanische Staatsangehörige, in Hong Kong (CN), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolar, Miljenko, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Laas, Mathilda Fredrika Cornelia, südafrikanische Staatsangehörige, in Oudtshoorn (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Singh, Satbinder, britischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lampe, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Langendorf, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Chung, Hsin-Chen, taiwanischer Staatsangehöriger, in New Taipei City (TW), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Machin Melian, Oliverio, spanischer Staatsangehöriger, in Las Palmas de Gran Canaria (ES), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3838457, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
CVS Innovations AG, in Tecknau, CHE-114.536.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125791).
Statutenänderung:
04.10.2017.
Firma neu:
Trinity Innovations & Project Management AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Trinity Innovations & Project Management SA) (Trinity Innovations & Project Management Ltd).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hung, Shu-Ying, chinesische Staatsangehörige, in Hong Kong (HK), Direktorin, mit Einzelunterschrift.