Renseignements sur Wolfgang Leipert
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wolfgang Leipert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005203018, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Trinity Innovations & Project Management AG, in Tecknau, CHE-114.536.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3838457).
Statutenänderung:
20.04.2021.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leipert, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bruchsal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Laas, Mathilda, südafrikanische Staatsangehörige, in Oudtshoorn (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hung, Shu-Ying, chinesische Staatsangehörige, in Hong Kong (HK), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kräutli, Dieter, von Winterthur, in Ormalingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thürnen].
Numéro de publication: 3125791, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ascent Star Group AG, in Tecknau, CHE-114.536.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2016, Publ. 3085443).
Statutenänderung:
06.10.2016.
Firma neu:
CVS Innovations AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CVS Innovations SA) (CVS Innovations Ltd).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leipert, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bruchsal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Laas, Mathilda, südafrikanische Staatsangehörige, in Oudtshoorn (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.