Renseignements sur Fritz Hügli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fritz Hügli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5689892, Registre du commerce Berne, (36)
Bau- und Wohngenossenschaft Mühlegasse Burgdorf, in Burgdorf, CH-053.5.006.525-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2008, S. 4, Publ. 4749382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Rudolf, von Leutwil, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Hügli, Fritz, von Sumiswald, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Latifi, Bukurije, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 4661828, Registre du commerce Berne, (36)
Bau- und Wohngenossenschaft Mühlegasse Burgdorf, in Burgdorf, CH-053.5.006.525-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2006, S. 3, Publ. 3424904).
Statutenänderung:
2.06.2008.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu vermitteln und diesen dauern der Spekulation zu entziehen. die Genossenschaft erstellt, vermietet und verkauft preisgünstige Wohnungen in erster Linie an ihre Mitglieder. sie kann zu diesem Zweck Grundstücke erwerben, belasten und veräussern. Beim Verkauf von Grundstücken sorgt die Genossenschaft dafür, dass der Erwerber keine Spekulationsgeschäfte vornehmen kann. Zu diesem Zweck kann sie Vorkaufs- Kauf- und Mitspracherechte vorbehalten. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmungen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen und die Mitgliedschaft bei Dachorganisationen gemeinnütziger Baugenossenschaften erwerben.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Streichung der Haftung/Nachschusspflicht von Amtes wegen gemäss Art. 87 Abs. 1 lit. j HRegV] [gestrichen: Haftung / Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung der Statuen.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 02.06.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Silvia, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Hügli, Fritz, von Sumiswald, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Fahrni, Peter, von Eriz, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten .
Numéro de publication: 3724042, Registre du commerce Berne, (36)
Dennler AG Baumaterialien, in Langenthal, CH-053.3.008.055-6, Handel mit Baumaterialien und Bauwerkzeugen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2006, S. 4, Publ. 3459092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Fritz, von Sumiswald, in Oberönz, mit Kollektivprokura zu zweien.