Renseignements sur Stefan Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stefan Huber
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005594551, Registre du commerce Zurich, (20)
Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR, in Elsau, CHE-103.310.288, Genossenschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004480994).
Domizil neu:
Rümikerstrasse 12, 8352 Elsau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zack, Walter, von Amriswil, in Elsau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finsterwald, Alfred, von Zürich und Villigen, in Elsau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledermann, Andreas, von Wiesendangen, in Elsau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wochner, Thomas, von Eggersriet, in Elsau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Stefan, von Winterthur, in Elsau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pflugshaupt, Martin, von Kallnach, in Bubikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6830572, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
GGA Antennen AG, in Degersheim, CH-320.3.018.454-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2009, S. 16, Publ. 4836848).
Firma neu:
GGA Antennen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.08.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnägi, Reto, von Täuffelen, in Degersheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraus, Nancy, von Lengwil, in Degersheim, Präsidentin des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Huber, Stefan, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scherrer, Monika, von Bünzen, in Degersheim, Mitglied der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohlwend, Otto, von Glarus Süd, in Degersheim, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Schwanden GL, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 4836848, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
GGA Antennen AG, in Degersheim, CH-320.3.018.454-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2005, S. 9, Publ. 2841318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Heinrich, von Teufen, in Degersheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruggner, Leo, von Degersheim, in Degersheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kurath, Wendelin, von Flums, in Degersheim, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Stefan, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.