Renseignements sur Birgit Viktoria Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Birgit Viktoria Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3598279, Registre du commerce Zurich, (20)
Hays (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-105.270.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3566783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cox, Nicholas Raymond, britischer Staatsangehöriger, in Hertfordshire (UK), mit Einzelunterschrift;
Huber, Birgit Viktoria, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Einzelprokura beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rainer, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numéro de publication: 4667142, Registre du commerce Zurich, (20)
Hays (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.022.412-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 25, Publ. 4643262).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Mario, von Sursee, in Freienbach, mit Einzelprokura beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Hahn, Dirk Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ilvesheim (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Huber, Birgit Viktoria, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Einzelprokura beschränkt auf den Hauptsitz.
Numéro de publication: 4109388, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Hays (Schweiz) AG(Hays (Suisse) SA) (Hays (Switzerland) Ltd), in Basel, CH-270.9.001.324-2, Aeschengraben 6, 4051 Basel, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Hays (Schweiz) AG (Hays (Suisse) SA) (Hays (Switzerland) Ltd).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich (HR Zürich).
Statuten Hauptsitz:
21.06.2005.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
29.10.1999.
Zweck Hauptsitz:
Personalvermittlung und -verleih, insbesondere im Bereich der Informatik, der Technik, des Ingenieurswesens sowie des Finanz- und Rechnungswesens, die Zurverfügungstellung von Spezialisten an Dritte und die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere im Bereich der Informatik, der Technik und des Ingenieurswesens und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland gründen und sich an anderen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Sie kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeigenet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszweckes zu dienen.
Eingetragene Personen:
Dürst, Urs, von Luchsingen und Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Birgit Viktoria, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Einzelprokura;
Kaufmann, Mario, von Sursee, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kosel, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, mit Einzelprokura.