Renseignements sur Daniel Hubacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Hubacher
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Hubacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005217175, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung "Chinderhus Chline Prinz", in Muri bei Bern, CHE-110.246.738, Stiftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846135).
Urkundenänderung:
23.04.2021. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 30.04.2021 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossglauser + Berger AG Treuhand / Immobilien (CHE-107.814.435), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
d'Uscio, Gaius, von Bern, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hubacher, Daniel, von Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nägeli, Dorothee, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, David, von Ehrendingen, in Blaasveld (BE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1057747, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung 'Chinderhus Chline Prinz', in Muri bei Bern, CH-035.7.032.369-4, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6618126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläppi, Doris, von Lenk, in Gwatt (Thun), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubacher, Daniel, von Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.