Renseignements sur Prof. Dr. Ludger Hovestadt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Prof. Dr. Ludger Hovestadt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004567266, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizer Baumuster-Centrale Genossenschaft, in Zürich, CHE-107.853.398, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, S.0, Publ. 3290117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hovestadt, Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Felix, von Aarwangen, in Köniz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden];
Hegner, Clementine, von Galgenen, in Oberägeri, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semadeni, Armon Domenic, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2281109, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizer Baumuster-Centrale Genossenschaft, in Zürich, CHE-107.853.398, Genossenschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1597211).
Statutenänderung:
23.04.2015.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Verwaltung an die Genossenschafter erfolgen per Email.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preisig, Hans-Rudolf, von Teufen AR, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steib, Jakob, von Basel, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Urs, von Waltenschwil, in Baden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vehovar, Mateja, von Zürich, in Pfäffikon, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boltshauser, Roger, von Märstetten, in Adliswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hovestadt, Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 991107, Registre du commerce Zurich, (20)
digitalSTROM.org Association, in Schlieren, CH-020.6.001.137-7, Verein (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hovestadt, Prof. Dr. Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Prof. Dr. Hansjürg, von Rüegsau, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prell, Hans Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Rommerskirchen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schleiss, Brigitte, von Engelberg, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Matthias, von Zürich und Heimiswil, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Debus, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenburg-Eibelshausen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greve, Georg C. F., deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schön, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Lübeck (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Anita, von Winterthur, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmeier, Paul, von Sulgen, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.