Renseignements sur Ali Hodzic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Ali Hodzic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005726386, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Riforte GmbH, bisher in Zürich, CHE-403.913.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2022, Publ. 1005383024).
Statutenänderung:
07.04.2023.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Vadianstrasse 54, 9000 St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodzic, Ali, von Arbon, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buchs ZH].
Numéro de publication: HR02-1005383024, Registre du commerce Zurich, (20)
Riforte GmbH, in Zürich, CHE-403.913.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005351754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lulaj, Taulant, von Olten, in Buchs (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodzic, Ali, von Arbon, in Buchs (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1004908957, Registre du commerce Zurich, (20)
Riforte GmbH, in Zürich, CHE-403.913.436, Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2020.
Zweck:
Coaching von (Lehr-)Stellensuchenden, Unterstützung im Bewerbungsprozess, Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen persönliche und berufliche Entwicklung sowie Durchführung von Eignungsabklärungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lulaj, Taulant, von Olten, in Buchs (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hodzic, Ali, von Arbon, in Buchs (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.