Renseignements sur Brigitta Hobi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Brigitta Hobi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005640502, Registre du commerce Grisons
Stiftung der Ilanzer Dominikanerinnen, in Ilanz/Glion, CHE-262.438.381, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küttel, Rosa, genannt Sr. Maria Esther, von Buttisholz, in Ilanz/Glion, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maissen, Maria Eucharia, genannt Sr. Armina, von Sumvitg, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribeiro, Maria Bernadete, genannt Sr. Miriam, brasilianische Staatsangehörige, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüppi, Monika Maria, genannt Sr. Monika, von Gommiswald, in Ilanz/Glion, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hobi, Brigitta, genannt Sr. Brigitte, von Mels, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Sousa Brito, Maria José, genannt Sr. Maria José, brasilianische Staatsangehörige, in Paranapanema (BR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ris, Ursula, von Burgdorf, in Thalwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005640490, Registre du commerce Grisons
Institut St. Joseph, in Ilanz/Glion, CHE-108.947.079, Verein (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005217684).
Statutenänderung:
17.10.2022. [Die Statutenänderungen betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Das "Institut St. Joseph, Ilanz" führt an seinem Sitz "Klosterweg 16, 7130 Ilanz" einen Geschäftsbetrieb unter der Bezeichnung "Missionsprokur".].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küttel, Rosa, genannt Sr. Maria Esther, von Buttisholz, in Ilanz (Ilanz/Glion), Generalvikarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maissen, Eucharia, genannt Sr. Armina, von Sumvitg, in Ilanz (Ilanz/Glion), Generalsekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribeiro, Maria Bernadete, genannt Sr. Miriam, brasilianische Staatsangehörige, in Ilanz (Ilanz/Glion), Generalrätin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Brigitta, genannt Sr. Brigitte, von Mels, in Ilanz/Glion, Generalrätin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüppi, Monika Maria, genannt Sr. Monika, von Gommiswald, in Ilanz/Glion, Generalvikarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generalrätin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Sousa Brito, Maria José, genannt Sr. Maria José, brasilianische Staatsangehörige, in Paranapanema (BR), Generalrätin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ris, Ursula, von Burgdorf, in Thalwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5335902, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Krankenhaus Sanitas Kilchberg, in Kilchberg ZH, CH-020.7.904.329-1, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2005, S. 24, Publ. 2829934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhaus, Dr. Beat, von Plaffeien und Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carigiet, Erwin, von Breil/Brigels, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hobi, Brigitte, von Mels, in Ilanz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klauser, Peter, von Flums, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metzger, Urs, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Obrist, Theo, von Sulz AG, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spälti, Heinz, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.