Renseignements sur Rolf Heusser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rolf Heusser
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Heusser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004452290, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung idée sport, in Olten, CHE-116.091.919, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3985711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Rolf, von Zürich, in Winterthur, Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Almonte, Luana, von Ostermundigen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Reto, von Basel, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6704916, Registre du commerce Zurich, (20)
Sulzer Chemtech AG, in Winterthur, CH-020.3.003.829-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2011, S. 0, Publ. 6443478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Rolf, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keist, Hans, von Reiden, in Dinhard, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahlmann, Klaus Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandt, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6475244, Registre du commerce Zurich, (20)
Förderverein Midnight Projekte Schweiz, in Uster, CH-020.6.001.013-4, Verein (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S. 24, Publ. 5838906).
Name neu:
Förderverein Midnight Projekte Schweiz in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.05.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmuki, Robert, von Eschenbach SG, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liscioch, Katrin, von Uster und Rüti ZH, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pretto, Manuela, von Zürich, in Basel, Präsidentin des Vorstandes und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heusser, Rolf, von Zürich, in Winterthur, Vizepräsident des Vorstandes und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthy, Jürg, von Aarau und Schöftland, in Wetzikon ZH, Mitglied des Vorstandes und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Maurer, Matthias, von Vechigen, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].