Renseignements sur Klaus Günther Stahlmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Klaus Günther Stahlmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2670491, Registre du commerce Zurich, (20)
Sulzer AG, in Winterthur, CHE-102.210.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2015, Publ. 2311161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahlmann, Klaus Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Swen, von Oberthal, in Winterthur, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poux-Guillaume, Grégoire, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zickler, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2349353, Registre du commerce Zurich, (20)
Sulzer Management AG, in Winterthur, CHE-107.491.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2015, Publ. 2051751).
Statutenänderung:
21.08.2015.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Sulzer Management SA) (Sulzer Management Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahlmann, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Marius, von Kirchberg SG, in St. Gallen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boekelmann, Meike, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Swen, von Oberthal, in Winterthur, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pichler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raymann, Leonhard Ivo, von Eschenbach SG, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Daniel, von Diessbach bei Büren, in Ennetbaden, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1582281, Registre du commerce Zurich, (20)
Sulzer Metco Management AG, in Winterthur, CHE-102.564.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 917589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montenegro Fortique, Cesar, venezolanischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahlmann, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandt, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fedier, Jürg, von Silenen, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauerhofer, Mark, von Kölliken, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herb, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Triesen (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien.