Renseignements sur Deryk Hesford
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Deryk Hesford
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004719796, Registre du commerce Argovie, (400)
General Electric Technology GmbH, in Baden, CHE-110.110.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004575185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hesford, Deryk, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraaij, Ernst Frederik, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Brodie, Sang Young Adam, amerikanischer Staatsangehöriger, in River Falls (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Henttonen, Perttu Juhana, finnischer Staatsangehöriger, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Leutwyler, André, von Lupfig, in Widen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2763243, Registre du commerce Argovie, (400)
General Electric Technology GmbH, in Baden, CHE-110.110.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2678217).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Austin, Richard David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Knoxville (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönberger, Manfred Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Josuhn-Kadner, Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henttonen, Perttu Juhana, finnischer Staatsangehöriger, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lelaidier, Stephan, französischer Staatsangehöriger, in Courbevoie (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hesford, Deryk, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carr, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Landgraff, Francis Anthony, genannt Frank, amerikanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2678217, Registre du commerce Argovie, (400)
General Electric Technology GmbH, in Baden, CHE-110.110.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2557305).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 15.02.2016 Aktiven von EUR 10'000'000.00 und keine Passiven (Fremdkapital) auf die AE Power O & M AG, in Baden ( CHE-105.595.570).
Gegenleistung:
EUR 10'000'000.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Slowik, Joanna, polnische Staatsangehörige, in Koblenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hesford, Deryk, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapore (SG)];
Carr, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paris (FR)].