Renseignements sur Peter Herzig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Herzig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005395103, Registre du commerce Berne, (36)
KREUZ Herzogenbuchsee Betriebs AG, in Herzogenbuchsee, CHE-389.823.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Albert, von Emmen, in Herzogenbuchsee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzig, Peter, von Wynau, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mumenthaler, Laura, von Trachselwald, in Oberburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Isabelle, von Thurnen, in Obersteckholz (Langenthal), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Trachsel, Isabelle, von Mühlethurnen, in Obersteckholz];
Schärer, Michael, von Thörigen, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004457361, Registre du commerce Berne, (36)
KREUZ Herzogenbuchsee Betriebs AG, in Herzogenbuchsee, CHE-389.823.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2016, Publ. 3106041).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzig, Peter, von Wynau, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mumenthaler, Laura, von Trachselwald, in Oberburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Isabelle, von Mühlethurnen, in Obersteckholz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5453842, Registre du commerce Berne, (36)
Kulturcrew GmbH, in Herzogenbuchsee, CH-053.4.017.700-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2006, S. 3, Publ. 3255294).
Statutenänderung:
25.03.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Kultur-, Event- und Barlokals sowie die Durchführung von Veranstaltungen im Kulturbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühler, Marc, von Basel, in Niederönz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Bögli, Claudine, von Ochlenberg, in Herzogenbuchsee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Niederönz und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Herzig, Peter, von Wynau, in Herzogenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Schärer, Michael, von Thörigen, in Herzogenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].