Renseignements sur Dr. Walter Herwig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Walter Herwig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005142477, Registre du commerce Grisons
Stiftung vormals Bündner Heilstätte Arosa, in Chur, CHE-110.558.072, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004603337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mani, Dr. Martin, von Diemtigen, in Glarus, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier;
Herwig, Dr. Walter, von Arosa, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spescha, Dr. med. Johann Georg, von Ilanz/Glion, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Casaulta, Dr. med. Carmen, von Lumnezia, in Zizers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jamnicki Abegg, Dr. med. Marina, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3976181, Registre du commerce Grisons, (350)
Jubiläumsstiftung der Lungenliga Graubünden, in Chur, CHE-110.410.340, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2556981).
Domizil neu:
c/o Dr. med. Johann Georg Spescha, Carmennaweg 69, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herwig, Dr. Walter, von Arosa, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spescha, Dr. med. Johann Georg, genannt Hans, von Ilanz/Glion, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1137107, Registre du commerce Jura, (670)
Fondation Les Sources du Rohrberg, à Courroux, CH-670.7.003.208-2, fondation (No. FOSC 150 du 06.08.2009, p. 13, Publ. 5182432).
Nouveau nom:
Fondation Les Sources du Rohrberg en liquidation. Selon décision du 19.06.2013, l'Autorité de surveillance de la République et Canton du Jura a prononcé la dissolution de la fondation.
Inscription ou modification de personne(s):
Herwig, Walter, de Arosa, à Coire (Chur), membre et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Coire, membre avec signature collective à deux];
Beyeler, Paul, de Guggisberg, à Arlesheim, membre et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux].