Renseignements sur Stefan Hegi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Stefan Hegi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004859825, Registre du commerce Argovie, (400)
hehe Projekte GmbH, in Sarmenstorf, CHE-391.280.645, Schilligasse 8, 5614 Sarmenstorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2020.
Zweck:
Führung eines Architekturbüros, insbesondere Planung, Realisierung von und Beratung für Bauten und Einrichtungen aller Art, Planung, Errichtung und Handel von bzw. mit Bühnenbildern sowie Planung und Realisierung von Kulturprojekten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und Sicherstellung für Tochtergesellschaften und Dritte gewähren sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 02.03.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hegi, Stefan, von Villmergen, in Sarmenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 197 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hegi, Anna, von Villmergen, in Sarmenstorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Hegi, Frank, von Villmergen, in Lenzburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Hegi, Lorenz, von Villmergen, in Lenzburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Numéro de publication: 4479556, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung Künstlerhaus Boswil, in Boswil, CH-400.7.907.079-4, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2006, S. 2, Publ. 3621548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauch, Ursula, von Teufenthal AG und Hasle bei Burgdorf, in Oberlunkhofen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wipf, Peter, von Zürich und Ossingen, in Hermetschwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Gartmann, Dr. Thomas, von Jenaz, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hegi, Stefan, von Villmergen, in Sarmenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oberholzer, Beat, von Wald ZH, in Wohlen AG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Senften, Dr. Regina, von Adelboden, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Skrzypczak, Bettina, polnische Staatsangehörige, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2621934, Registre du commerce Zoug, (170)
Hegi Koch Kolb Architekten Zug GmbH, Sitz Zug, CH-170.4.004.958-9, Führung eines Architekturbüros, GmbH (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2004, S. 23, Id. 2601210).
Statutenänderung:
17.12.2004.
Eingetragene Personen Geändert:
Koch, Felix, Heimat Uezwil, in Zug, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 21'000 [bisher: Stammanteil: CHF 7'000].
Gelöscht:
[Hegi, Stefan, Heimat Villmergen, in Sarmenstorf, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF 7'000];
[Kolb, Kurt, Heimat Zürich, Schaffhausen, in Dottikon, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF 7'000].