Renseignements sur Rose Hauser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rose Hauser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3078047, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
CM Concept Management AG, in Basel, CHE-106.524.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 10, Publ. 5089290).
Statutenänderung:
19.09.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption und Entwicklung von Produkten und Firmen, im speziellen für digitale Kanäle und Immobilien. Sie erbringt Dienstleistungen im Bereich der Informations-Technologie und Marketing, insbesondere Planung, Realisierung und Betreuung der digitalen Transformation. Sie bezweckt ferner die Koordination von Firmen und Personen zur Realisierung von digitalen Lösungen, Bauprojekten und Vorhaben aller Art sowie die Übernahme und Abwicklung von Projekten als Generalplaner und Generalunternehmer. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, vermitteln, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Post, per Telefax oder per E-Mail, sofern und soweit alle Adressen bekannt sind, ansonsten via Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Jürg, von Basel und Zürich, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hauser, Rose, von Basel und Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Christian Jacques Carl, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2760282, Registre du commerce Zurich, (20)
Aktiengesellschaft Ilge, in Zürich, CH-020.3.900.767-8, Kauf, Ueberbauung, Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 02.08.1996, S. 4619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Dr. Hanspeter Karl, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rogger Treuhand, in Meilen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Rose, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
CTC Codex Treuhand und Consulting AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
CM Concept Management AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2001, S. 1315).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Jürg, von Basel und Zürich, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Hauser, Rose, von Basel und Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bopp, Suzanne, deutsche Staatsangehörige, in Lausanne, mit Einzelunterschrift.