Renseignements sur Ralph Hauser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ralph Hauser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5414778, Registre du commerce Zurich, (20)
Fortuna Investment AG, in Adliswil, CH-020.3.909.203-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 27.12.2007, S. 36, Publ. 4262106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Alfred, von Langnau im Emmental, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Ralph, von Zürich, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5288272, Registre du commerce Zurich, (20)
Pensionskasse der Generali Versicherungen, in Adliswil, CH-020.7.000.832-3, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 20, Publ. 4059680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Ernst, von Lohn SH, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Alfred, von Langnau im Emmental, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Ralph, von Zürich, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Jean-Pierre, von Frutigen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5074070, Registre du commerce Zurich, (20)
Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG, in Adliswil, CH-020.3.909.219-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2008, S. 19, Publ. 4621942).
Statutenänderung:
08.04.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb der Rechtsschutzversicherung in allen ihren Arten. Sie kann Geschäfte aller Art betreiben, welche mit dem genannten Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder die zur Förderung oder Erreichung des Gesellschaftszweckes geeignet sind. Sie kann zu diesem Zweck auch Niederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist Teil der Generali Versicherungsgruppe (Gruppo Assicurativo Generali). In dieser Eigenschaft ist sie verpflichtet, die von der Konzernobergesellschaft aufgrund ihrer Verwaltungs- und Koordinationsaktivitäten erlassenen Anweisungen im Rahmen der anwendbaren Gesetzgebung zu befolgen, um die vom ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) beschlossenen Massnahmen im Interesse einer stabilen und effizienten Geschäftsführung der Gruppe umzusetzen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft liefern der Konzernobergesellschaft alle Daten und Informationen, die für das Erlassen besagter Anweisungen im Rahmen des anwendbaren Rechtes erforderlich sind..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Ernst, von Lohn SH, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Ralph, von Zürich, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Peter, von Zürich, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leu, Alfred, von Wynigen, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krüger, Eduard genannt Edi, von Tschappina, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marioni, Marcel, von Claro, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.