Renseignements sur Markus Hasler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Hasler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Hasler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005860354, Registre du commerce Argovie, (400)
Hugo Sidler Sägerei GmbH, in Möhlin, CHE-107.096.131, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403784).
Statutenänderung:
19.07.2023.
Sitz neu:
Hellikon.
Domizil neu:
Sagiweg 79, 4316 Hellikon.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler-Beutler, E. Heidi, von Nottwil, in Möhlin, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 140'000.00;
Sidler, Gabriela, von Nottwil, in Zeiningen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler Immobilien AG (CHE-113.968.779), in Zuzgen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 140'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Hasler, Markus, von Hellikon, in Zuzgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle;
Hasler, Celine, von Hellikon, in Zuzgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hasler, Karin, von Hellikon, in Zuzgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hasler, Samy, von Hellikon, in Zuzgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005812172, Registre du commerce Argovie, (400)
Hasler Gartenbau GmbH, in Zuzgen, CHE-105.172.442, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2023, Publ. 1005803553).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
B+G Schweiz AG (CHE-303.265.128), in Kiesen, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Schnorf, Rudolf Werner, von Meilen, in Meilen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Markus, von Hellikon, in Zuzgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Köhli, Anton, von Kallnach, in Bettlach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Karin, von Hellikon und Hergiswil bei Willisau, in Zuzgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Oggenfuss, Stefan, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Herznach-Ueken, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 3713277, Registre du commerce Argovie, (400)
Rösslibrunnengenossenschaft Zuzgen, in Zuzgen, CHE-112.368.329, Genossenschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2010, Publ. 5835222).
Domizil neu:
c/o Markus Hasler, Hauptstrasse 46, 4315 Zuzgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kim, Heinz, von Wallbach, in Zuzgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Max, von Hellikon, in Zuzgen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sacher, Guido, von Zuzgen, in Zuzgen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Markus, von Hellikon, in Zuzgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrist, Patricia, von Wallbach, in Zuzgen, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reuter, Walter, von Zuzgen, in Zuzgen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.