Renseignements sur Dr. Christa-Maria Beata Harder Schuler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Christa-Maria Beata Harder Schuler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006104737, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Stiftung zur Förderung junger Berufsleute, in Frauenfeld, CHE-109.473.954, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005009096). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uhlmann, Heinz, von Trub, in Märstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder Schuler, Christa-Maria, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Francesca, von Zürich, in Wängi, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser, René, von Hüttwilen, in Nussbaumen TG (Hüttwilen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschanen-Meyer, Barbara, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4226785, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Citrup AG, in Frauenfeld, CHE-108.792.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2760227).
Statutenänderung:
03.05.2018.
Sitz neu:
Sulgen.
Domizil neu:
c/o Tobler Treuhand AG, Bühlstrasse 70, 8583 Sulgen.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harder Schuler, Christa-Maria, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3201329, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Stiftung zur Förderung junger Berufsleute, in Frauenfeld, CHE-109.473.954, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1895345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürer, Robert, von Waldkirch, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder Schuler, Christa-Maria, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.