Renseignements sur Michael Haller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Haller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2771011, Registre du commerce Soleure, (241)
Ergotherapie Haller und Schüpbach GmbH, in Solothurn, CHE-110.481.274, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2008, Publ. 4488650).
Statutenänderung:
05.04.2016.
Firma neu:
Ergotherapie Markus Schüpbach GmbH.
Zweck neu:
Betrieb einer Praxis für die Rehabilitation von handgeschädigten Personen. Kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben, überbauen, verkaufen und verwalten und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Michael, italienischer Staatsangehöriger, in Zuchwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Markus, von Oberthal, in Riedholz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: in Solothurn, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 4488650, Registre du commerce Soleure, (241)
Ergotherapie Haller und Schüpbach GmbH, in Solothurn, CH-241.2.003.779-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2005, S. 10, Publ. 2896564). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.05.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Michael, italienischer Staatsangehöriger, in Zuchwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numéro de publication: 2896564, Registre du commerce Soleure, (241)
Ergotherapie Praxis Haller und Schüpbach, in Solothurn, CH-241.2.003.779-8, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2004, S. 12, Publ. 2074840).
Statuten neu:
16.06.2005.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.06.2005 und Bilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 114'614.12 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'792.65 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 2 Stammeinlagen zu CHF 10'000.--.
Firma neu:
Ergotherapie Haller und Schüpbach GmbH.
Zweck neu:
Betrieb einer Praxis für die Rehabilitation von Hand- und Hirngeschädigten. Kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben, überbauen, verkaufen und verwalten und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Michael, italienischer Staatsangehöriger, in Zuchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter];
Schüpbach, Markus, von Oberthal, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Basel, Gesellschafter].