Renseignements sur Andrea Hager
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrea Hager
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005645100, Registre du commerce Zurich, (20)
MANA Group AG, in Wettswil am Albis, CHE-252.337.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160383).
Statutenänderung:
08.12.2022.
Sitz neu:
Bonstetten.
Domizil neu:
Buecheneggstrasse 31, 8906 Bonstetten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hager, Andrea, von Schwyz, in Bonstetten, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettswil am Albis];
Hager, Michel, von Kaltbrunn, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettswil am Albis].
Numéro de publication: HR02-1005505168, Registre du commerce Zoug, (170)
Talent Impact AG, in Zug, CHE-430.461.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204884). Mit Erklärung vom 30.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hager, Andrea, von Schwyz, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sahli, Christoph, von Wohlen bei Bern, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürmann, Andrea, von Zug, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.996.490), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Stefan, von Cham, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005204884, Registre du commerce Zoug, (170)
Talent Impact AG, in Zug, CHE-430.461.218, c/o Advokaturbüro Matthys Hausherr, Alpenstrasse 7, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die ganzheitliche Talentförderung im Frauenhandball nach neuesten wissenschaftlichen Grundsätzen und unterstützt die Entwicklung in Sport und Karriere. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
90 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Scheidegger, Stefan, von Cham, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Göcking, Patrick, von Oberhelfenschwil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hager, Andrea, von Schwyz, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Berkel, Sarah, von Bülach, in Döttingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sahli, Christoph, von Wohlen bei Bern, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürmann, Andrea, von Zug, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.996.490), in Zug, Revisionsstelle.