Renseignements sur Martin Häusermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Häusermann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Häusermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005411007, Registre du commerce Zurich, (20)
Brandenberger + Ruosch AG, in Zürich, CHE-105.836.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2021, Publ. 1005324652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusermann, Martin, von Bremgarten bei Bern, in Muri bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Serge, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pochon, Andréanne, von Le Cerneux-Péquignot, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005346307, Registre du commerce Berne, (36)
Hess-Mosimann-Stiftung, in Muri bei Bern, CHE-109.665.761, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2016, Publ. 3084945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutschi, Reto, von Heimiswil, in Oberdiessbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusermann, Martin, von Bremgarten bei Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer, Sascha Michael, von Mühleberg, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005287463, Registre du commerce Zurich, (20)
Brandenberger + Ruosch AG, in Dietlikon, CHE-105.836.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248390).
Statutenänderung:
01.09.2021.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Emil-Oprecht-Strasse 8, 8050 Zürich.
Weitere Adressen:
Kirchenfeldstrasse 68, 3005 Bern. Habsburgerstrasse 31, 6002 Luzern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Management-Beratung für öffentliche und private Unternehmen und Organisationen.
Sie ist insbesondere in folgenden Beratungsfeldern tätig:
Projektmanagement, Bauherrenberatung, Immobilienberatung und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten, nutzen und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, industriellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Gesellschaftszweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auberson, Pascal Roger, von Essertines-sur-Yverdon, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Baumgartner, Yves, von Rapperswil (BE), in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gross, Markus Christian, von Bern, in Zollikofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Häusermann, Martin, von Bremgarten bei Bern, in Muri bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schulthess, Stefan, von Melchnau, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.