Renseignements sur Hanspeter Häring
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hanspeter Häring
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 913619, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Basler Tierschutzverein, in Basel, CH-270.6.000.031-0, Verein (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2008, S. 4, Publ. 4323326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häring, Hanspeter, von Aesch BL, in Bettingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Iris, von Basel und Trub, in Hundsbach (FR), Geschäftsführerin;
Lichtenhahn, Rudolf, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Joseph E., von Basel, in Allschwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagenbuch, Hans, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirn, Béatrice, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walsoe, Christian, von Davos, in Therwil, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Marlen Eveline, von Kloten, in Meltingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4777518, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Tierschutz beider Basel, in Basel, CH-270.6.000.416-2, Verein (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2007, S. 4, Publ. 4106306).
Statutenänderung:
14.06.2008. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häring, Hanspeter, von Aesch BL, in Bettingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Iris, von Basel und Trub, in Liebenswiller (FR), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirn, Beatrice, von Basel, in Münchenstein, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bloch, Judith, von Balsthal, in Basel, Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Basler Tierschutzverein, in B a s e l , Verein (SHAB Nr. 14 vom 23.01.1997, S. 488).
Statutenänderung:
17.03.1999.
Zweck neu:
Förderung sämtlicher Anliegen des Tierschutzes.
Mittel neu:
Geschenke, Legate, andere Zuwendungen und allfällige Staatsbeiträge.
Organisation neu:
Vereinsversammlung, Vorstand und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Karl Felix, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberger, Dr. Matthias, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bloch, Dr. Ignaz, von Grellingen, in Röschenz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häring, Hanspeter, von Aesch BL, in Bettingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiess, Dr. Niklaus E., von Basel und Herisau, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Basel, in Muttenz];
Toffol, Jürg, von Aeschi SO und Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Hanns U., von Herzogenbuchsee, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Christine, von Bolligen, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli, Dr. Tobias, von Basel und Hochwald, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.