Renseignements sur Christine Rüedi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christine Rüedi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3103531, Registre du commerce Berne, (36)
Alice und Madeleine Hirschi-Stiftung, in Seftigen, CHE-115.254.900, Stiftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3067989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Markus, von Basel, in Seltisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Pfister-Meyer, Brigitte Nelly, von Basel und Oberburg, in Seltisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Thomet, Niklaus, von Neuenegg, in Zwingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracher, Verena Denise Dr., von Zürich, in Biel-Benken BL (Biel-Benken), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stapfer, Suzanne, von Horgen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüedi, Christine, von Bolligen, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2130758, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Basler Tierschutzverein, in Basel, Verein (SHAB Nr. 134 vom 16.07.2003, S. 5, Publ. 1086024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mundwiler, Edwin, von Basel und Tenniken, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Urs, von Basel und Riehen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toffol, Jürg, von Aeschi SO und Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Hanns U., von Herzogenbuchsee, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Christine, von Bolligen, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli, Dr. Tobias, von Basel und Hochwald, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Fabia, von Liestal, in Liestal, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hehlen, Ursula, von Boltigen, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mair, Urs, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Rainer, von Büren SO, in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Joseph E., von Basel, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Iris, von Basel und Trub, in Hundsbach (FR), Geschäftsführerin [bisher: in Hombourg (F), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 688022, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Mensch und Tier, bisher in Allschwil, Stiftung (SHAB Nr. 234 vom 02.12.1998, S. 8246).
Urkundenänderung:
23.04.2002.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Lothringerstr. 23, 4056 Basel.
Zweck:
Förderung von Menschen über vertiefte Kontakte zu Tieren und Pflanzen. Förderung des Baus von Mensch und Tier Zentren sowie Anbau von Pflanzenkulturen. Vermittlung von Wissen über Wesen und Bedürfnisse von Menschen, Tieren und Pflanzen. Die Stiftung bietet Therapien an, bildet Tiere aus und vermittelt Wissen über ihre Haltung und Ausbildung.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern, in Bern.
Organisation:
Stiftungsrat und Revisionsstelle..
Stiftungsrat:
3-7 Mitglieder. Änderung der Stiftungsurkunde gemäss Verfügung vom 19.08.2002 des Eidg. Departements des Innern, in Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüedi, Christine, von Bolligen, in Allschwil, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Stapfer, Suzanne, von Horgen, in Basel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ebner, Sonja, von Wittinsburg, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Minder, Nelly, von Zürich, in Pura, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mürner, Lilli, von Zürich, in Rheinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
New, Marianne, von Genf, in Holden (Maine, USA), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Senn, Lilly, von Densbüren, in Reinach BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher].