Renseignements sur Jeannette Hänggi-Lüthi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jeannette Hänggi-Lüthi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2688638, Registre du commerce Argovie, (400)
Paul Lüthi AG, in Gontenschwil, CH-400.3.921.176-9, Betrieb eines technischen Modell- und Formenbaues usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2002, S. 1, Publ. 399014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Katharina, von Rüderswil, in Gontenschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggi-Lüthi, Jeannette, von Nunningen und Rüderswil, in Zetzwil, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Reinach AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hänggi, Peter, von Nunningen, in Zetzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Argovie, (400)
Paul Lüthi AG, in Gontenschwil, Betrieb eines technischen Modellbaues usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.1996, S. 7501).
Statutenänderung:
14.03.2002.
Zweck neu:
Betrieb eines technischen Modell- und Formenbaues;
kann Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 21.12.1966 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven der Paul Lüthi Modellschreinerei Gontenschwil (Aarg.), in Gontenschwil, gemäss bilanz per 01.01.1966 (V 36). Vom Uebernahmepreis wurden CHF 98'000.-- als Sacheinlage angerechnet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, René, von Dottikon, in Gontenschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggi-Lüthi, Jeannette, von Nunningen und Rüderswil, in Reinach AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lüthi, Jeannette, von Rüderswil];
Burger, Hans-Rudolf, von Burg AG, in Burg AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.