Renseignements sur Peter Hächler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Hächler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1671843, Registre du commerce Berne, (36)
AMAG Automobil- und Motoren AG, in Thun, CHE-335.495.106, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2014, Publ. 1513945).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hächler, Peter, von Gränichen, in Hünibach (Hilterfingen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3921566, Registre du commerce Berne, (36)
AMAG Automobil- und Motoren AG, in Thun, CH-092.9.018.199-8, Gwattstrasse 24, 3604 Thun, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
AMAG Automobil- und Motoren AG (AMAG Automobiles et Moteurs SA) (AMAG Automobili e motori SA).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
03.01.1945 (letzte SHAB-Publikation Nr. 82 vom 30.04.2007, S. 19).
Zweck Hauptsitz:
Handel mit und Import von Automobilen, Motoren und Automobilersatzteilen aller Art sowie Betrieb von Garagen mit den verwandten Geschäftsbereichen;
kann Grundstücke und gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen:
Mirra, Franco, von Eriz, in Steffisburg, Direktor und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hächler, Peter, von Gränichen, in Hünibach (Hilterfingen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Urs, von Boltigen, in Goldiwil (Thun), mit Kollektivprokura zu zweien;
Nahlik, Eduard, von Thun, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3234102, Registre du commerce Berne, (36)
Stadion-Garage Thun, in Thun, CH-092.3.007.832-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2004, S. 5, Publ. 2199546).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann, Remi, von Langnau im Emmental, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reichle, Manfred, von Halden (Gde. Bischofszell), in Oberhofen am Thunersee, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hächler, Peter, von Gränichen, in Hünibach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht mit einem anderen Prokuristen];
Nahlik, Eduard, von Thun, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Uetendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit je einem VR-Mitglied];
Mirra, Franco, von Eriz, in Steffisburg, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.