Renseignements sur Charlotte Guyer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Charlotte Guyer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5133066, Registre du commerce Zurich, (20)
Harbru GmbH, in Bonstetten, CH-020.4.028.390-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2004, S. 19, Publ. 2136894).
Statutenänderung:
24.06.2009.
Firma neu:
Harbru Edelmetalle GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Badenerstrasse 18, 8004 Zürich.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Edelmetallen, sowie deren Verkauf, Ankauf, auch von Altgold, kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, kann Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen, kann Dienstleistungen im Bereich Vermögens-, Finanz-, Investitionswesen erbringen, kann Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie immaterielles und geistiges Eigentum kaufen, aufwerten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühlmann, Herbert, von Muri AG, in Bonstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Guyer, Charlotte, von Zürich, in Bonstetten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Heribert Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2136894, Registre du commerce Zurich, (20)
Harbru GmbH, in Bonstetten, c/o Herbert Brühlmann, Sunnehaldestrasse 1, 8906 Bonstetten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.01.2004.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Handel mit Waren aller Art insbesondere mit Elektronikartikeln und Zubehör sowie die Vermittlung von Geschäften aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Brühlmann, Herbert, von Muri AG, in Bonstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Guyer, Charlotte, von Zürich, in Bonstetten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.