Renseignements sur Heribert Wilhelm Vollmer
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heribert Wilhelm Vollmer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6035676, Registre du commerce Schwyz, (130)
OAConsulting GmbH, bisher in Zürich, CH-035.4.035.433-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2010, S. 32, Publ. 5477106).
Gründungsstatuten:
22.01.2010.
Statutenänderung:
01.02.2011, 08.02.2011.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Dorfplatz 2, 8832 Wollerau.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Vermögens-, Finanz-, Investitions- und Unternehmensberatung und Beratung von Unternehmen jeglicher Art und auf allen Hierarchiestufen, Übernahme von Managementfunktionen auf Zeit, Suche und Vermittlung von Vertreterorganisationen, Erwerb und Veräusserung von Unternehmen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierung für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie immaterielles und geistiges Eigentum kaufen, aufwerten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Pflichten:
Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 8.2.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Heribert, deutscher Staatsangehöriger, in Nuolen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Wangen SZ].
Numéro de publication: 5477106, Registre du commerce Zurich, (20)
OAConsulting GmbH, bisher in Wollerau, CH-035.4.035.433-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 30).
Statutenänderung:
22.01.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Löwenstrasse 22, 8001 Zürich.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Vermögens-, Finanz-, Investitions- und Unternehmensberatung und Beratung von Unternehmen jeglicher Art und auf allen Hierarchiestufen, Übernahme von Managementfunktionen auf Zeit, Suche und Vermittlung von Vertreterorganisationen, Erwerb und Veräusserung von Unternehmen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierung für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie immaterielles und geistiges Eigentum kaufen, aufwerten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Pflichten:
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Heribert, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (wie bisher).
Numéro de publication: 5296888, Registre du commerce Zurich, (20)
FHB-GU & Armierungen AG, in Zürich, CH-020.3.034.252-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 19, Publ. 5263430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollmer, Heribert, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulaj, Feim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.