Renseignements sur Charles Guinand
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Charles Guinand
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006023241, Registre du commerce Lucerne, (100)
Silver Brain AI AG, in Schötz, CHE-165.770.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005669108).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guinand, Charles, von Montreux, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garg, Ankit, deutscher Staatsangehöriger, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005830934, Registre du commerce Zoug, (170)
SafEcho AG, in Zug, CHE-498.241.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005714190).
Firma neu:
SafEcho AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guinand, Charles, von Montreux, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005669108, Registre du commerce Lucerne, (100)
Silver Brain AI AG, in Schötz, CHE-165.770.836, Burgallee 10, 6247 Schötz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Informatik, Informations- und Kommunikationstechnologie, Artificial Intelligence, Ingenieurwesen, Datenschutz, sowie Kauf, Verkauf und Handel von Waren in den genannten Bereichen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Garg, Ankit, deutscher Staatsangehöriger, in Schötz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Guinand, Charles, von Montreux, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.