Renseignements sur Christian Franz Günther
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Franz Günther
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005323245, Registre du commerce Thurgovie, (440)
LC Systems Engineering AG, in Arbon, CHE-107.426.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786927).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfander, Thomas [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von St. Stephan, in Kappelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Pfander, Thomas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Günther, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004786927, Registre du commerce Thurgovie, (440)
LC Systems Engineering AG, in Horn, CHE-107.426.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2017, Publ. 3427459).
Statutenänderung:
09.12.2019.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Zum See 1, 9320 Arbon.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre, vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Rolf, von Walzenhausen und Basel, in Horn, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Günther, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer-Schönauer, Gabriele, von Walzenhausen und Basel, in Horn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genal, Bernd, von Affeltrangen, in Ottoberg (Märstetten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3427459, Registre du commerce Thurgovie, (440)
LC Systems Engineering AG, in Horn, CHE-107.426.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071583).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubacher, Remo, von Gurtnellen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Günther, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Weil am Rhein (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].