Renseignements sur Bernd Genal
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernd Genal
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004786927, Registre du commerce Thurgovie, (440)
LC Systems Engineering AG, in Horn, CHE-107.426.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2017, Publ. 3427459).
Statutenänderung:
09.12.2019.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Zum See 1, 9320 Arbon.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre, vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Rolf, von Walzenhausen und Basel, in Horn, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Günther, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer-Schönauer, Gabriele, von Walzenhausen und Basel, in Horn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genal, Bernd, von Affeltrangen, in Ottoberg (Märstetten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004768396, Registre du commerce Thurgovie, (440)
KIALIK AG, in Märstetten, CHE-382.567.651, Dürrgarten 4, 8561 Ottoberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, das Veräussern und die Finanzierung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen oder andersartigen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für Gruppengesellschaften und unabhängige Dritte gewähren. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 20.11.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Genal, Bernd, von Affeltrangen, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5112914, Registre du commerce Thurgovie, (440)
LC Systems Engineering AG, in Horn, CH-320.3.034.873-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2008, S. 14, Publ. 4706048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner & Schär Treuhand AG, in Aadorf, Revisionsstelle;
Schenk, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Rümmingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genal, Bernd, von Affeltrangen, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
awitgroup ag, in Arbon (CH-320.3.049.727-9), Revisionsstelle.