Renseignements sur Hans-Rudolf Grünenfelder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans-Rudolf Grünenfelder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3093801, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Bau- und Wohngenossenschaft Rankhof, in Basel, CHE-103.911.186, Genossenschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1746637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünenfelder, Hans-Rudolf, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 1060195, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Bau- und Wohngenossenschaft Rankhof, in Basel, CH-270.5.000.040-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, Publ. 6321016).
Statutenänderung:
16.01.2013.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 100.00.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich oder im Anschlagkasten der einzelnen Häuser.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baschong, Hans-Peter, von Basel, in Basel, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Sekretär oder Kassier;
Kaiser, René, von Dagmersellen, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loosli, Andreas, von Eriswil, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Osswald, Willi, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschmann, Urs, von Bettingen, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsident oder dem Kassier [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Sekretär oder Kassier];
Grünenfelder, Hans-Rudolf, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numéro de publication: 6321016, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Bau- und Wohngenossenschaft Rankhof, in Basel, CH-270.5.000.040-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2011, S. 6, Publ. 6003468).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Paul, von Sissach, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Sekretär oder Kassier;
Ditzler, Roland, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erbsland, Martin, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschmann, Urs, von Bettingen, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Sekretär oder Kassier;
Baschong, Hans-Peter, von Basel, in Basel, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Sekretär oder Kassier [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Grünenfelder, Hans-Rudolf, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Präsident oder Vizepräsident [bisher: Mitglied und Kassier];
Zimmerli, Hans Peter, von Oftringen, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Buser, Urs, von Ziefen, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser, René, von Dagmersellen, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loosli, Andreas, von Eriswil, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Osswald, Willi, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.