Renseignements sur Michael Andreas Gross
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Andreas Gross
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005164807, Registre du commerce Berne, (36)
ANBA Invest AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-404.812.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2020, Publ. 1005062072).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Michael, von Treiten, in Treiten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gross, Sascha, von Treiten, in Treiten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005062097, Registre du commerce Berne, (36)
Rosenhandel AG Bremgarten, in Bremgarten bei Bern, CHE-108.424.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, S.5, Publ. 5772796).
Statutenänderung:
18.12.2020.
Firma neu:
ANBA Home AG.
Sitz neu:
Sutz-Lattrigen.
Domizil neu:
c/o ANBA Treuhand AG, Schulstrasse 1a, 2572 Sutz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Desinfektion und Reinigung aller Art. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riem, August Hans, von Kirchdorf BE, in Bremgarten bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riem, Daniel, von Kirchdorf BE, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riem, Therese, von Kirchdorf BE, in Münchenbuchsee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Andreas, von Treiten, in Treiten, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Pacifico, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Stansstad, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Michael Andreas, von Treiten, in Treiten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Sascha David, von Treiten, in Treiten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lopes Pires, Helder Bruno, portugiesischer Staatsangehöriger, in Galmiz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005062072, Registre du commerce Berne, (36)
ANBA Invest AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-404.812.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2016, Publ. 3018093).
Statutenänderung:
22.12.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.12.2020 gemäss Vertrag vom 22.12.2020 das Grundstück Treiten-Grundbuchblatt Nr. 425 einschliesslich auf diesem lastende Hypothekarschulden, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und Forderungen von insgesamt CHF 150'000.00 gutgeschrieben werden.
Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.12.2020 gemäss Vertrag vom 22.12.2020 das Grundstück Treiten-Grundbuchblatt Nr. 168 zum Preis von CHF 693'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Andreas, von Treiten, in Treiten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gross, Barbara, von Treiten, in Treiten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].