Renseignements sur Peter Greuter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Greuter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1936459, Registre du commerce Zurich, (20)
Holzverwertungsgenossenschaft HVG, in Oberweningen, CHE-101.147.304, Genossenschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 25, Publ. 4728948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greuter, Peter, von Münchwilen TG, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderer, Erich, von Appenzell, in Wislikofen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dällikon];
Dahmen, Daniel, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Adlikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Patrik, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4728948, Registre du commerce Zurich, (20)
Holzverwertungsgenossenschaft HVG Nordostschweiz, in Oberweningen, CH-020.5.000.329-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2005, S. 21, Publ. 3012124).
Statutenänderung:
15.09.2008.
Firma neu:
Holzverwertungsgenossenschaft HVG.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die bestmögliche Vermarktung, in gemeinsamer Selbsthilfe, des von ihren Mitgliedern produzierten Holzes. Dies geschieht in der Regel auf dem Submissionsweg. Die Erzielung eines Geschäftsgewinnes ist nicht beabsichtigt.. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 16.09.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derrer-Burri, Ulrich, von Niederhasli, in Schleinikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Beat Martin, von Zollikon, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Utzinger Surber, Maya, von Niederweningen, in Schöfflisdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Utzinger, Maya, von Niederweningen und Oberweningen, in Schleinikon];
Greuter, Peter, von Münchwilen TG, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3278914, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Interkantonale Försterschule Lyss, in Lyss, CH-073.7.004.111-9, Errichtung und Betrieb einer Interkantonalen Försterschule in Lyss, Stiftung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2001, S. 3822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greuter, Peter, von Münchwilen TG, in Watt (Regensdorf), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roches, Didier, von Roches BE, in Delémont, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morier, Alain, von Neuchâtel und Château-d'Oex, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Ulrich genannt Ueli, von Frenkendorf, in Pratteln, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.