Renseignements sur Patrik Hofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Patrik Hofer
Dernières notifications FOSC pour Patrik Hofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004942373, Registre du commerce Zurich, (20)
Holzverwertungsgenossenschaft HVG, in Oberweningen, CHE-101.147.304, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, S.0, Publ. 1936459).
Firma neu:
Holzverwertungsgenossenschaft HVG in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.06.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dahmen, Daniel, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Adlikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Patrik, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, Felix, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Alt St. Johann, in Wetzikon, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Beat Martin, von Zollikon, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sonderer, Erich, von Appenzell, in Wislikofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Utzinger Surber, Maya, von Niederweningen, in Schöfflisdorf, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1936459, Registre du commerce Zurich, (20)
Holzverwertungsgenossenschaft HVG, in Oberweningen, CHE-101.147.304, Genossenschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 25, Publ. 4728948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greuter, Peter, von Münchwilen TG, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderer, Erich, von Appenzell, in Wislikofen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dällikon];
Dahmen, Daniel, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Adlikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Patrik, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6499282, Registre du commerce Lucerne, (100)
Waldprojekte Hofer GmbH, bisher in Menzingen, CH-170.4.006.911-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S. 25, Publ. 5201312).
Gründungsstatuten:
20.12.2006.
Statutenänderung:
29.12.2011.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Klosterstrasse 17, 6003 Luzern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Patrik, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].