Renseignements sur Roman Graf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roman Graf
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roman Graf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005448578, Registre du commerce Zurich, (20)
Garage Derrer AG, in Zürich, CHE-109.108.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derrer, Bruno, von Oberglatt, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Roman, von Aeschi bei Spiez, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Embrach].
Numéro de publication: HR02-1004969465, Registre du commerce Zurich, (20)
Garage Derrer AG, in Zürich, CHE-109.108.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2008, S.21, Publ. 4698642).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Roman, von Aeschi bei Spiez, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Zurich, (20)
Garage Derrer AG, in Z ü r i c h , Luegislandstrasse 392, 8051 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2001.
Zweck:
Betrieb einer Autoreparaturwerkstatt sowie Handel mit Fahrzeugen;
kann alle Geschäfte tätigen, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln oder den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, wie namentlich Erwerb, Halten und Verwertung von Immaterialgüterrechten, Erwerb, Verwalten und Veräusserung von Grundeigentum sowie Beteiligungen an andern Gesellschaften.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Garage Bruno Derrer, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2000 mit Aktiven von CHF 237'681.19 und Passiven von CHF 25'089.68, wofür 98 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben werden und CHF 114'591.51 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Fall kann die Publikation im SHAB unterbleiben.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Derrer, Bruno, von Oberglatt, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Graf, Roman, von Aeschi bei Spiez, in Embrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finor Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.